Reports for Florio Bernasconi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Florio Bernasconi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1922499, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 16'630 del 10.12.2014, pubblicato sul FUSC no. 242 del 15.12.2014.BANCA DEL CERESIO SA, in Lugano, CHE-102.245.636, società anonima (FUSC no. 242 del 15.12.2014, Pubbl. 1879601).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bernasconi, Florio, da Torricella-Taverne, in Gandria (Lugano), con procura collettiva a due.
Publication number: 2286644, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione nel giornale no. 4203 del 14.5.2004, pubblicato nel FUSC no. 97 del 21.5.2004 p. 11. Banca del Ceresio SA, in Lugano, banca di gestioni patrimoniali, Società anonima (FUSC no. 97 del 21.5.2004, pagina 11, publ. 2271526).
Persona iscritta:
Bernasconi, Florio, da Torricella-Taverne, in Gandria (Lugano), con procura collettiva a due [non: in Lugano].
Publication number: 2271526, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Banca del Ceresio SA, in Lugano, banca di gestioni patrimoniali, Società anonima (FUSC no. 168 del 3.9.2003, pagina 13, publ. 1155248).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Hangartner, Peter, da Altstätten, in Zumikon, membro, con firma collettiva a due;
Masoni-Fontana, Valeria, da Lugano, in Lugano, vice-presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Birolini, Guerino, da Lugano, in Sonvico, con procura collettiva a due [finora: da Cureggia, in Massagno];
Gianini, Fausto, da Lugano, in Castagnola (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro];
Masoni Brenni, Giovanna, da Lugano e Mendrisio, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Bernasconi, Florio, da Torricella-Taverne, in Lugano, con procura collettiva a due [finora: in Gandria];
Caminada, Daniele, da Ligornetto, in Pregassona (Lugano), con procura collettiva a due [finora: in Pregassona];
Cassina, Moreno, da Lugano, in Comano, con procura collettiva a due [finora: da Cureggia];
Grassi, Giuseppe, da Vezia, in Cureggia (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due [finora: in Cureggia];
Martinelli, Raffaele, cittadino italiano e svizzero, da Lugano, in Pregassona (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due [finora: da Pregassona, in Pregassona];
Prandi, Emilio, cittadino italiano, in Gentilino (Collina d'Oro), con procura collettiva a due [finora: in Gentilino];
Reber, Thomas, da Linden, in Viganello (Lugano), con procura collettiva a due [finora: in Viganello];
Terraneo, Damiano, da Lugano, in Canobbio, con procura collettiva a due [finora: da Pambio-Noranco].