Reports for Ralf Bergerhoff
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ralf Bergerhoff
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004710102, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
IHM Instandhaltungs-Management AG, bisher in Zürich, CHE-106.364.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286143).
Statutenänderung:
30.08.2019.
Sitz neu:
Thundorf.
Domizil neu:
Mülstücklistrasse 6, 8512 Thundorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergerhoff, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Lukas Paul, von Glarus Süd, in Almonte (ES), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3627065, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IHM Instandhaltungs-Management AG, in Zürich, CHE-106.364.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3092915).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Titus Christoph, von Glarus Süd, in Thundorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bergerhoff, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2602673, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IHM Instandhaltungs-Management AG, in Kloten, CHE-106.364.056, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streiff, Lukas Paul, von Glarus Süd, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bergerhoff, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.