Reports for Jean Franz Beeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean Franz Beeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004711400, Commercial Registry Office Valais, (621)
VARIANTE B SA, à Port-Valais, CHE-107.615.522, société anonyme (No. FOSC 244 du 15.12.2016, Publ. 3223791).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beeler, Jean Franz, de Weesen, à Court, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: 3223791, Commercial Registry Office Valais, (621)
CTDI Consulting SA, précédemment à Anniviers, CHE-107.615.522, société anonyme (No. FOSC 140 du 21.07.2011, Publ. 6266274).
Statuts originaires:
01.06.1994.
Modification des statuts:
15.11.2016.
Nouvelle raison sociale:
VARIANTE B SA.
Nouveau siège:
Port-Valais.
Nouvelle adresse:
Route des Iles 88, 1897 Bouveret.
Nouveau but:
exploitation d'un atelier d'architecture ainsi qu'exercice de toutes activités dans le domaine de l'immobilier, courtage, promotion immobilière, importation ou exportation de projets de construction et de matériaux ainsi que tous travaux connexes (cf. statuts pour but complet).
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 100 actions au porteur à CHF 1'000.00].
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications.
Inscription ou modification de personne(s):
Beeler, Ludmila, de Stocken-Höfen, à Court, présidente, avec signature collective à deux;
Beeler, Jean Franz, de Weesen, à Court, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: Beeler, Jean, administrateur unique avec signature individuelle];
Rossier, Bertrand, de Saint-Martin VS, à Bouveret (Port-Valais), administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: 5750236, Commercial Registry Office Valais, (626)
New Délice SA, à Anniviers, CH-626.3.003.426-8, société anonyme (FOSC no 181 du 17.09.2004, p. 15, publ. 2452978).
Modification des statuts:
9.02.2010, 11.05.2010, 16.06.2010.
Nouvelle raison sociale:
CTDI Consulting SA.
Nouvelle adresse:
Bâtiment les Erables 317, 3961 Zinal.
Nouveau but:
exploitation d'un bureau de prestation de services, conseils et formation dans le domaine de la technologie du décolletage et de l'industrialisation (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
100 actions au porteur de CHF 1'000.-- [précédemment: 100 actions nominatives de CHF 1'000.-- chacune, avec restriction de transmissibilité].
Faits qualifiés:
[biffé: Apport de matériel de boulangerie pour CHF 37'000.--, apport accepté pour ce montant totalement imputé sur le capital, selon convention du 1.06.1994 et inventaire au 9.05.1994].
Personnes et signatures radiées:
Roth, Chantal, de Ayer et du Landeron, à Zinal (Ayer), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Roth, Claude, du Landeron, à Zinal (Ayer), vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Fiduciaire Georges Theytaz SA, à Vissoie, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Beeler, Jean, de Weesen, à Court, administrateur unique du conseil d'administration, avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 09.02.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].