Reports for Alfred Dieter Bayard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Dieter Bayard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005930528, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pulzo AG, bisher in Kreuzlingen, CHE-471.328.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728413).
Statutenänderung:
19.12.2023.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Kasernenstrasse 5, 4410 Liestal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunert, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kreuzlingen];
Bayard, Alfred Dieter, von Eischoll, in Niederdorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005728413, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Pulzo AG, bisher in Niederdorf, CHE-471.328.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2022, Publ. 1005584524).
Statutenänderung:
20.03.2023.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 7, 8280 Kreuzlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bayard, Alfred Dieter, von Eischoll, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunert, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005584524, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Pulzo AG, in Niederdorf, CHE-471.328.172, Winkelweg 22, 4435 Niederdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und Handel mit Uhren, Schmuck und Juwelen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bayard, Alfred Dieter, von Eischoll, in Niederdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.