Reports for Lukas Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Lukas Baumann
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1243943, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Medical Fitness Training AG, in Basel, CHE-109.501.792, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2011, Publ. 6442094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Lukas, von Reinach BL und Pratteln, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7029340, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Medical Fitness Lukas Baumann, bisher in Basel, CH-270.1.012.660-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2002, S. 5, Publ. 503728).
Firma neu:
Praxis Lukas Baumann.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Oristalstrasse 31A, 4410 Liestal.
Zweck neu:
Betrieb einer Praxis für Osteopathie und Physiotherapie.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Lukas, von Pratteln, in Titterten, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5702874, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Medical Fitness Training GmbH, in Basel, CH-270.4.013.084-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 9, Publ. 4785236).
Statuten neu:
18.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 244'346.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 129'896.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu nominal CHF 1.00.
Firma neu:
Medical Fitness Training AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness-Centers. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, belasten sowie verwalten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaften in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen und Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte erwerben, halten und vertreiben.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Soweit die Namen und Adressen der Aktionäre der Gesellschaft aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen per Brief / Fax / Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen zugestellt. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB erfolgen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltis, Beat, von Aadorf, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bäni, Rolf, von Uerkheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Baumann, Lukas, von Reinach BL und Pratteln, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schäppi, Martin, von Basel und Hirzel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wenk, Robert, von Basel, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spreng, Philipp, von Tüscherz-Alfermée, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.