Reports for Anton Baumann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton Baumann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5772846, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Steiger und Baumann AG, in Luzern, CH-100.3.014.181-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 17, Publ. 5078478).
Firma neu:
Steiger und Baumann AG in Liquidation.
Vinkulierung:
[Aufgrund von Art. 685a Abs. 3 OR entfällt die statutarische Vinkulierung der Namenaktien.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.08.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Anton, von Luzern und Wassen, in Luzern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Publication number: 3878240, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Pro Hergiswald, in Kriens, CH-100.7.018.639-7, Förderung und Unterstützung der Pflege und Unterhalt des Kulturgutes auf Hergiswald, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2005, S. 9, Publ. 2997228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Eugen, von Lindau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Anton, von Luzern und Wassen, in Luzern, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greber, Jules, von Schötz und Dagmersellen, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schötz und Buchs LU];
Haas, Trudi, von Kriens, in Kriens, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin];
Buchegger, Thomas, von Zürich und Wittenbach, in Luzern, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Herbert, von Thalheim AG, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Franz, von Kriens, in Kriens, Revisionsstelle;
Egli, Benno, von Ebikon, in Kriens, Revisionsstelle.
Publication number: 946604, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Pro Hergiswald, in Kriens, Förderung und Unterstützung des Unterhalts und der Pflege des Kulturgutes auf Hergiswald, Stiftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2002, S. 7, Publ. 612402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Theres, von Luzern und Oberkirch, in Luzern, Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Anton, von Luzern und Wassen, in Luzern, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.