Reports for Philippe Bamas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippe Bamas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3736623, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gourmet Créations GmbH, in Bottmingen, CHE-113.640.847, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2012, Publ. 6497242).
Firma neu:
Gourmet Créations GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.08.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Hans Peter, von Basel und Pratteln, in Pratteln, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamas, Philippe, von Männedorf, in Allschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brennwald Bamas, Muriel, von Männedorf, in Allschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Studer, Andreas, von Kreuzlingen, in Bettingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2032921, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Bamas Group AG, in Bottmingen, CHE-434.409.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2016585).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bamas, Philippe, von Männedorf, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1964379, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Bamas Group AG, in Bottmingen, CHE-434.409.783, Weichselmattstrasse 28, 4103 Bottmingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gastronomie, Eventorganisation, Kochschulung und Logistik, die Produktion von und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Nahrungsmitteln, Haushalts- und Küchenutensilien sowie Büchern, das Führen von Restaurationsbetrieben, die Planung und Organisation von Veranstaltungen sowie die Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immaterialgüterrechte und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bamas, Philippe, von Männedorf, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greissel, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Oberterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.