Reports for Peter Bär
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Bär
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4300980, Commercial Registry Office Zug, (170)
POTTSCOAL AG, in Baar, CH-020.3.925.993-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2007, S. 21, Publ. 4032776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bär, Peter, von Vordemwald, in Aeschlen ob Gunten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3996104, Commercial Registry Office Zug, (170)
Technosearch AG(Technosearch SA) (Technosearch Ltd), bisher in Zürich, CH-020.3.925.993-7, Vermittlung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2002, S. 26, Publ. 540126).
Gründungsstatuten:
06.06.1990.
Statutenänderung:
08.06.2007.
Firma neu:
POTTSCOAL AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 9, 6340 Baar.
Zweck neu:
Vermögensverwaltung von eigenem Vermögen sowie Handel mit festen Brennstoffen;
kann Immobilien, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten, sich an Handels-, Finanz-, Industrie- und anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung:
CHF 250'000.00.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände:
CHF 200'000.-- durch Verrechnung liberiert (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Couët, Madeleine, von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbly, Walter, von St. Gallen und Oberuzwil, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Couët, Alexandre, von Zürich, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift;
M. Hegglin Treuhand AG, in Oberägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiberg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eisenach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, André Werner, von Zeihen, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Peter, von Vordemwald, in Aeschlen ob Gunten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.