Reports for René Bächlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Bächlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6721174, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, CH-020.5.901.551-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6270662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächlin, René, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Ana, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wuppenau];
Kobe Fluck, Ursula Franziska, von Schlatt ZH, in Flaach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4467450, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, CH-020.5.901.551-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2002, S. 20, Publ. 761714).
Statutenänderung:
31.03.2008.
Firma neu:
Genossenschaft Vier Jahreszyte Eglisau.
Anteilscheine neu:
CHF 300.--, CHF 500.--, CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grob, Eva, von Hausen am Albis, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krouthén, Daniela Ivana, von Neunkirch, in Buchberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, José, von Untereggen, in Eglisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Felix, von Zürich, in Eglisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächlin, René, von Winterthur, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bremer, Doris, von Glattfelden, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberhuber, Eva, von Luthern, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipfli-Widmer, Alexandra, von Seedorf UR und Strengelbach, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 761714, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vier Jahreszyte Eglisau, in Eglisau, Förderung des ökologischen Bewusstseins, vorwiegend im Rafzerfeld und Umgebung, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 04.08.1997, S. 5525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Jens, von Zürich und Weinfelden, in Wil ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Anna, von Wohlen, in Hüntwangen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Verena, von Grenchen, in Eglisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächlin, René, von Winterthur, in Eglisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krouthén, Daniela Ivana, von Neunkirch, in Buchberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehner, José, von Untereggen, in Eglisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Maja, von Melchnau, in Wil ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.