Reports for Manuel Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Manuel Bachmann
Newest SOGC notifications: Manuel Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3198497, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
mehrbild. Visuelles Kommunikationsdesign GmbH, in St. Gallen, CHE-114.807.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6492462).
Statutenänderung:
17.11.2016.
Sitz neu:
Degersheim.
Domizil neu:
Sonnhaldenstrasse 27, 9113 Degersheim.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Manuel, von Menzingen und Aristau, in Degersheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen].
Publication number: 4970298, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
mehrbild. Visuelles Kommunikationsdesign GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.065.069-9, Bogenstrasse 7, 9013 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.03.2009.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Marketing-Kommunikation, Werbeberatung, Grafik und Fotographie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens mehrbild.visuelles Kommunikationsdesign manuel bachmann, in St. Gallen, gemäss Vertrag vom 18.03.2009 und Übernahmebilanz per 01.01.2009 mit Aktiven von CHF 104'597.16 und Passiven von CHF 38'201.05, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00.-- ausgegeben und CHF 46'396.11 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 27.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Manuel, von Menzingen und Aristau, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaftsverband Höchst-Remishueb, in St. Gallen, Wahrung und Förderung der gemeinsamen Interessen der dem Verband angeschlossen Genossenschaften usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.1996, S. 1945).
Domizil neu:
c/o HEV Verwaltungs AG, Poststrasse 10, 9001 St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Bülach, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eigenmann, Guido, von Homburg, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Manuel, von Menzingen, in St. Gallen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buess, Ueli, von Wenslingen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gödl, Ruth, von Ernetschwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kugler, Johannes, von Trimmis, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brown, Elisabeth, von Buchs SG, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hanimann, Christoph, von Mörschwil, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Yvonne, von Nesslau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegfried, Peter, von Bussnang, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.