Reports for Franz Bachmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franz Bachmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Franz Bachmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4076747, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
OPEN AIR KINO LUZERN OPAK AG, in Luzern, CHE-107.393.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, Publ. 4845004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Georg, von Aarwangen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz, von Hohenrain, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4845004, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
OPEN AIR KINO LUZERN OPAK AG, in Luzern, CH-100.3.014.865-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2001, S. 9961).
Statutenänderung:
3.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann + Haller Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz, von Hohenrain, in Luzern, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lieli LU].
Publication number: 4774868, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Open Air Kino Luna AG, in Luzern, CH-100.3.008.479-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.1995, S. 1637).
Statutenänderung:
3.12.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann + Haller Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Franz, von Hohenrain, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieli].