Reports for Urs Argast
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Argast
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005090751, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Suchthilfe Region Basel (SRB), in Basel, CHE-114.419.707, Stiftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2020, Publ. 1004797666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argast, Urs, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fürst, Catherine, von Zürich und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7144852, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Friedberg Liestal AG, in Liestal, CH-280.3.007.826-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2008, S. 4, Publ. 4602334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argast, Urs, von Basel, in Münchenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vontobel, Christian, von Zürich, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Otto, Dr. Hula, österreichischer Staatsangehöriger, in Elgg, Revisionsstelle.
Publication number: 4951342, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Suchthilfe Region Basel, in Basel, CH-270.6.000.606-3, Verein (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2008, S. 6, Publ. 4583040).
Name neu:
Suchthilfe Region Basel in Liq.. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 12.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luraschi, Daniela Ruth, von St. Gallen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryff, Jean Chalres, von Attiswil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rommerskirchen, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Rainer, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argast, Urs, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Catherine, von Zürich und Basel, in Basel, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meury, Walter Raimund, von Blauen, in Allschwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waldmann, Andreas, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].