Reports for Linard Andri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Linard Andri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005923596, Commercial Registry Office Graubünden
MODUNITA architects SA, in Val Müstair, CHE-372.312.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005915794).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zangerle, Ivan, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andri, Linard, von Val Müstair, in Felsberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004874512, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Architectura La Chasa Andri + Zangerle GmbH, in Val Müstair, CHE-112.765.280, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, S.0, Publ. 1410395).
Domizil neu:
Palü Daint 109C, 7537 Müstair.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zangerle, Ivan, von Val Müstair, in Müstair, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andri, Linard, von Val Müstair, in Felsberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von Müstair, in Val Müstair, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: HR02-1004523879, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Linard SA, in Val Müstair, CHE-372.312.368, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469413).
Statutenänderung:
06.12.2018.
Firma neu:
MODUNITA architects SA.
Zweck neu:
Der Betrieb eines Architekturbüros und weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andri, Linard, von Val Müstair, in Felsberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zangerle, Ivan, von Val Müstair, in Val Müstair, Mitglied, mit Einzelunterschrift.