Reports for Yves Altenhoff
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Altenhoff
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2339267, Commercial Registry Office Berne, (36)
BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2015, Publ. 2048869).
Statutenänderung:
20.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altenhoff, Yves, von Riehen, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Thomas Raymond, von Trachselwald, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Lungern, in Evilard, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5667426, Commercial Registry Office Berne, (36)
BIWOG - Bieler Wohnbaugenossenschaft, in Biel/Bienne, CH-073.5.000.244-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 4, Publ. 4464556).
Statutenänderung:
27.06.2008. [Die Bestimmung über die Anzahl Mitglieder der Verwaltung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltung: 5 - 7 Mitglieder.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riedo, Jean, von Plaffeien, in Biel BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lachat, Thomas, von Cornol, in Biel BE, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bilat-Egli, Ursula, von Muriaux, in Biel BE, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars, Monique, von Evilard, in Evilard, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Thomas, von Littau, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Biel BE, Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altenhoff, Yves, von Riehen, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Jean-Marc Joseph, von Werthenstein, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruch, Thomas Raymond, von Trachselwald, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jost, Hans, von Seeberg, in Dotzigen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiduciaire Stéphan Roulet (CH-645.4.096.252-1), in Neuenburg, Revisionsstelle.