Reports for Giorgio Allieri
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Giorgio Allieri
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005355610, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Costa Smeralda Gastro GmbH, in Schaffhausen, CHE-112.839.300, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, S.0, Publ. 7213142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allieri, Francine Marie Rose, von Buch SH, in Schaffhausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allieri, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Neuhausen am Rheinfall, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schaffhausen, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 7213142, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Costa Smeralda Gastro GmbH, in Schaffhausen, CH-290.4.015.402-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 17, Publ. 5212634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casorelli, Giuseppe, von Italien, in Adlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allieri, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Italien, Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4105332, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Strada Gastro GmbH, bisher in Bern, CH-035.4.036.081-3, Führung von Gastronomiebetrieben, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, S. 2, Publ. 3349532).
Statutenänderung:
16.08.2007.
Sitz neu:
Littau.
Domizil neu:
Lindenstrasse 30, 6015 Reussbühl.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung von Gastronomiebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allieri, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Gullo, Franco, italienischer Staatsangehöriger, in Liebefeld (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Natali, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Muri bei Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--;
Pellet, Marcel, von St. Ursen und Rechthalten, in Murten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Roland, von Walterswil BE, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.