Reports for Silvio Alinovi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Silvio Alinovi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4296273, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bussola AG, in Niederhelfenschwil, CHE-115.485.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1874159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alinovi, Silvio, von Winterthur, in Amlikon-Bissegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Dr. Thomas, von Madiswil, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Buss-Schrey, Joachim, von Niederhelfenschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CHE-113.529.865), in Wattwil, Revisionsstelle [bisher: Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CH-320.3.061.000-3)];
Kapp, Johannes, von Basel und Münchenstein, in Züberwangen (Zuzwil SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5539278, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Bussola AG, in Niederhelfenschwil, CH-320.3.066.811-6, Schlossberg 23, 9526 Zuckenriet, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2010.
Zweck:
Krisenintervention für Kinder und Jugendliche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Bussola - Joachim Buss (CH-320.1.050.986-0), in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), gemäss Vertrag vom 02.02.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 533'702.28 und Passiven von CHF 183'705.97, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 249'996.31 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bigger, Edwin, von Vilters-Wangs, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buss-Schrey, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Heule, Gerhard, von Widnau, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alinovi, Silvio, von Winterthur, in Amlikon-Bissegg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CH-320.3.061.000-3), in Wattwil, Revisionsstelle.