Reports for Holger-Matthias Aich
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Holger-Matthias Aich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005781551, Commercial Registry Office Zug, (170)
perinova IT-Management Schweiz GmbH, in Baar, CHE-115.587.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aich, Holger-Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Westhausen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
perinova IT-Management GmbH (HRB 108649), in Heilbronn (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schick, Klaus Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Abstatt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wagner, Stefan-Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bürstadt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6200134, Commercial Registry Office Zug, (170)
perinova IT-Management Schweiz GmbH, bisher in Bassersdorf, CH-020.4.042.349-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2010, S. 23, Publ. 5588998).
Gründungsstatuten:
24.02.2010.
Statutenänderung:
20.05.2011.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Sihlbruggstrasse 105, 6340 Baar.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Produkten im Bereich der Informatik. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern, verwalten, belasten, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte ausüben, welche im Zusammenhang mit dem Hauptzweck stehen und geeignet erscheinen, diesen zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Pflichten:
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 24.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
perinova IT-Management GmbH, in Abstatt (DE), Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aich, Holger-Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Westhausen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schick, Klaus Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Abstatt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wagner, Stefan-Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Bürstadt (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vuletic, Miroslav, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].