Reports for Armin Achermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Armin Achermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6472136, Commercial Registry Office Uri, (120)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CH-120.5.001.305-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 15, Publ. 5822932).
Firma neu:
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seelisberg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.02.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odermatt, Werner, von Dallenwil, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Armin, von Emmetten, in Seelisberg, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huser, Edy (1963), von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident und Liquidator und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Truttmann, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied und Sekretär und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5822932, Commercial Registry Office Uri, (120)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Seelisberg, in Seelisberg, CH-120.5.001.305-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3071).
Statutenänderung:
29.05.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Die Mitglieder haften persönlich und solidarisch subsidiär.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 07.01.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Josef (1947), von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Anton, von Emmetten, in Seelisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Edi, von Seelisberg, in Seelisberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Josef (1959), von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Truttmann, Hans, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Armin, von Emmetten, in Seelisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Edy (1963), von Seelisberg, in Seelisberg, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truttmann, Josef, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Werner, von Dallenwil, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zwyssig-Ziegler, Martha, von Seelisberg, in Seelisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.