Reports for Muhamed Abdulahi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Muhamed Abdulahi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005824870, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, in Grenchen, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Elvis, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005240543, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, in Grenchen, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005225990).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005225990, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Seeland Bauleistungen GmbH, bisher in Biel/Bienne, CHE-292.624.735, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2019, Publ. 1004614559).
Statutenänderung:
17.06.2021.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
Bündengasse 10, 2540 Grenchen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beciri, Elvis, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Abdulahi, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].