Hans Wernli
domiciled in Hottwil, from Mettauertal Active mandates: Wag Wernli AG, Wernli Trade AG Connected persons: Rafael Wernli, Peter Kaspar, Rafael Wernli You can stay up to date through "Hans Wernli", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Wernli"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Wernli", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Wernli"
|
Places where people with the name Hans Wernli live
Sectors in which people with the name Hans Wernli work
Manufacturing of rubber and plastic products
Trading with various goods
Manufacturing of rubber and plastic products
Trading with various goods
Private persons with the name Hans Wernli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Wernli
Publication number: HR02-1005962145, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in Läufelfingen, CHE-107.790.349, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, S.0, Publ. 1341391).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Läufelfingen in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Lerch Treuhand AG, Gstaadmattstrasse 5, 4452 Itingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Hanspeter Ernst, von Thalheim AG, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Beat, von Eptingen, in Eptingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch Treuhand AG (CHE-114.942.966), in Itingen, Liquidatorin.
Publication number: HR02-1004945860, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wag Wernli AG, in Gränichen, CHE-100.387.745, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2017, Publ. 3416155).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Rafael, von Mettauertal, in Mettauertal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Wernli, Hans, von Mettauertal, in Mettauertal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004554997, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinderhaus Zürich Leimbach, in Zürich, CHE-333.616.356, Verein (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2018, Publ. 1004460784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Angelika, von Signau, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Flavia Vanessa, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wernli, Hans Ulrich, von Thalheim AG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüfenacht, Thomas, von Worb, in Zürich, Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].