Monique Vecellio
domiciled in Hünenberg, from Emmen and Winterthur Active mandates: SH BETRIEBS GmbH, CDT Conduct Dental Technology GmbH and more Connected persons: Matthias Huser, Sabrina Huser, Alexander Huser You can stay up to date through "Monique Vecellio", please log in or register free of charge.You are now following "Monique Vecellio"
Credit rating You can stay up to date through "Monique Vecellio", please log in or register free of charge.You are now following "Monique Vecellio"
|
Places where people with the name Monique Vecellio live
Sectors in which people with the name Monique Vecellio work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Trading in consumer goods
Manufacturing of electronic components
Fiduciary services
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Trading in consumer goods
Manufacturing of electronic components
Fiduciary services
Private persons with the name Monique Vecellio
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Monique Vecellio
Publication number: 3598968, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
VA TECH SAT AG, bisher in Hünenberg, CH-170.3.014.902-5, Produktion, Konstruktion, Handel und Vertrieb von technischen Geräten, Bauteilen und Zubehör aller Art, insbesondere solchen für den Bedarf der Telekommunikation, Fernwirktechnik, EDV und... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 23, Publ. 3165208).
Statutenänderung:
30.08.2006.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
c/o VA TECH HYDRO AG, Obernauerstrasse 4, 6010 Kriens.
Zweck:
Produktion, Konstruktion, Handel und Vertrieb von technischen Geräten, Bauteilen und Zubehör aller Art, insbesondere solchen für den Bedarf der Telekommunikation, Fernwirktechnik, EDV und Übertragungstechnik, wie etwa Modems, Datenfernübertragungssysteme, PCM-Material sowie sämtliches Zubehör, Engineering, Systemberatung und Schulung, Übernahme und Abwicklung von Import- und Exportgeschäften, Handelsvertretungen, Verwaltungen und Verwertung von Patenten sowie Lizenz- und Know-how-Verträgen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen aller Art;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen im SHAB. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vecellio, Monique, von Emmen und Winterthur, in Hünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodics, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Harbort, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Leobendorf (AT), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Weingartner, Herbert, von Littau, in Hünenberg, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau und Adligenswil];
Pauli, Markus, von Guggisberg, in Untersiggenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zug, (170)
CDT Conduct Dental Technology GmbH, Sitz [bisher: Hünenberg ], Beratung, Schulung und Handel mit Dentalbereich, GmbH (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2001, S. 59).
Statutenänderung:
21.01.2002.
Sitz Neu:
Cham.
Domizil Neu:
Seeblick 1, 6330 Cham.
Eingetragene Personen Neu:
Vecellio, Monique, Heimat Emmen, Winterthur, in Hünenberg, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 20'000.
Gelöscht:
[Vogel Sibold, Esther, Heimat Bütschwil, Wil AG, in Hünenberg, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
[Vecellio, André, Heimat Emmen, Winterthur, in Hünenberg, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 20'000].
Commercial Registry Office Zug, (170)
Beelk Services AG, Sitz Zug, Erbringung von Beratungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2001, S. 1160).
Eingetragene Personen Geändert:
Kleeb, Andreas, Heimat Zug, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Menzingen];
Curti, Lorenz, Heimat Tartar, in Mettmenstetten, Revisionsstelle [bisher: in Bonstetten].
Neu:
Schneider, Irene, Heimat Cham, in Cham, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Bernadette, Heimat Doppleschwand, in Küssnacht am Rigi, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Vecellio, Monique, Heimat Emmen, Winterthur, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Trösch, Claudia, Heimat Thunstetten, in Auw, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].