Claudia Suremann
domiciled in Mönchaltorf, from Austria Active mandates: Turnus Film AG Connected persons: Michael Steiger, Jörg Keller, Anita Wasser You can stay up to date through "Claudia Suremann", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Suremann"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Suremann", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Suremann"
|
Places where people with the name Claudia Suremann live
Sectors in which people with the name Claudia Suremann work
Production, rental and distribution of films and TV shows
Production, rental and distribution of films and TV shows
Private persons with the name Claudia Suremann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Suremann
Publication number: 2897743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Turnus Film AG, in Zürich, CHE-100.005.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2687555).
Statutenänderung:
02.06.2016.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Turnus Film SA) (Turnus Film Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung, die Produktion, die Herstellung, die Förderung, den Vertrieb und die Auswertung von Filmen und audiovisueller Produkte aller Art und den Erwerb, die Verwaltung und die Vergebung von Lizenzen und Immaterialgüterrechten an audiovisuellen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, gewerbliche Schutzrechte oder Lizenzrechte erwerben, halten, verwalten, nutzen, belasten, veräussern, in anderer Weise darüber verfügen, unterlizenzieren, auswerten oder auswerten lassen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungsgeschäfte tätigen, Dritten sowie den Aktionären der Gesellschaft und Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Pfänder, Sicherungsübereignungen und Garantien, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Aktionäre oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 09.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suremann, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5516774, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HAPORO AG, in Gossau ZH, CH-020.9.002.162-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 24, Publ. 3815902).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-270.3.002.910-8.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichene Handelsregisterangabe des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Unterschrift von Urs Kägi wird gelöscht. Weitere gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grote, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Murbach, Peter, von Gächlingen, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kägi, Urs, von Illnau-Effretikon, in Fehraltorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suremann, Claudia, österreichische Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4529428, Commercial Registry Office Zug, (170)
Louis Poulsen AG, in Baar, CH-020.3.920.396-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2006, S. 16, Publ. 3586320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suremann, Claudia, oesterreichische Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindeberg, Hans Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Bollnäs (SE), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thomton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thomton AG];
Gürsu, Alp, von Dietikon, in Wohlen AG, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nanelli, Dr. Tommaso, italienischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Dr. Adrian, von Oberramsern und Messen, in Oberramsern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Amato, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.