Roger Stauffacher
domiciled in Horgen, from Glarus Süd Active mandates: one cube gmbh, Square One Architekten GmbH Connected persons: Thomas Gantenbein, Hendrikus Groot Kormelink, Thomas Gantenbein and more You can stay up to date through "Roger Stauffacher", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Stauffacher"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Stauffacher", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Stauffacher"
|
Places where people with the name Roger Stauffacher live
Sectors in which people with the name Roger Stauffacher work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Roger Stauffacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Stauffacher
Publication number: HR02-1005674990, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 4491 vom 27.01.2023 Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CHE-105.177.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666591).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005666591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Square One Architekten GmbH, in Winterthur, CHE-105.177.126, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 54 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004538857, Commercial Registry Office Zurich, (20)
one cube gmbh, in Winterthur, CHE-115.584.088, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2010, Publ. 5588034).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Square One Architekten GmbH (CH-020.4.020.436-8), in Winterthur, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Holm, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Mayor, Aram, von Grandcour, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groot Kormelink, Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Münchwilen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Gantenbein, Thomas, von Grabs, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ];
Stauffacher, Roger, von Glarus Süd, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Schwanden (GL) und Elm, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ].