Urs Stadtmann
domiciled in Geroldswil, from Geroldswil Active mandates: Eltes AG Connected persons: Walter Rosser, David Dünnenberger, Alex Gloor and more You can stay up to date through "Urs Stadtmann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Stadtmann"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Stadtmann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Stadtmann"
|
Places where people with the name Urs Stadtmann live
Sectors in which people with the name Urs Stadtmann work
Electrical power production and utilities
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Urs Stadtmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Stadtmann
Publication number: HR02-1004749353, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, in Neuenhof, CHE-109.076.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3346419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaccard, Jean Paul, von Sainte-Croix, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Heinrich, von Leutwil, in Leutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadtmann, Urs, von Geroldswil, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gloor, Alex, von Leutwil, in Gossau (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Karl, von Glarus Nord, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3477152, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, bisher in Bergdietikon, CH-400.3.022.511-9, Dienstleistungen für Betreiber von elektrischen Energieverteilungsanlagen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2005, S. 1, Publ. 2747104).
Statutenänderung:
7.07.2006.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
Industriestrasse 4, 5432 Neuenhof.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Urs Peter, von Zürich, in Full-Reuenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Michael, von Hämikon, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hämikon, in Hausen am Albis];
Stadtmann, Urs, von Geroldswil, in Geroldswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Eltes AG, in Bergdietikon, Honerethof 6, 8962 Bergdietikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
1.06.2001.
Zweck:
Dienstleistungen in den Bereichen Montage, Inbetriebsetzung und Service für Betreiber von elektrischen Energieverteilungsanlagen;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Gebäude erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 320'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 320'000.--.
Aktien:
32'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.06.2001 von der im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragenen Einzelfirma "ELTES, Michael Lang", in Hausen am Albis, Werkzeug, Prüfgeräte, Mobiliar, Material sowie ein Fahrzeug zum Preise von insgesamt CHF 22'750.-, wofür 2'275 Namenaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lang, Michael, von Hämikon, in Hausen am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Alex Peter, von Leutwil, in Gossau SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschriftzu zweien;
Baumann, Heinrich, von Leutwil, in Leutwil, Mitglied, mit Kollektivun terschrift zu zweien;
Jaccard, Jean Paul, von Basel und Sainte-Croix, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadtmann, Urs, von Geroldswil, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Urs Peter, von Zürich, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Affoltern am Albis, Revisionsstelle.