Jacques Monod
domiciled in Pully, from Ballens Active mandates: TCM Développement SA, Margencel 7 Développement Sàrl and more Connected persons: Fabien Candolfi, Olivier Tappy, Fabien Candolfi and more You can stay up to date through "Jacques Monod", please log in or register free of charge.You are now following "Jacques Monod"
Credit rating You can stay up to date through "Jacques Monod", please log in or register free of charge.You are now following "Jacques Monod"
|
Places where people with the name Jacques Monod live
Sectors in which people with the name Jacques Monod work
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
General structural engineering
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Jacques Monod
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jacques Monod
Publication number: 7206454, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 5, Publ. 3889824).
Firma neu:
Swiss Planning Group AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Urs Baumann + Partner AG, Austrasse 2, 4153 Reinach BL.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Alexander, von Hasliberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isaac, Ieuan David, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Starrkirch-Wil und Reinach BL, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3206614, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Architektur, Beratung, Generalplanung, Projektmanagements und Ingenieurwesens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2005, S. 5, Publ. 2861210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Karl, von Pfeffingen und Muri AG, in Pfeffingen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas, von Riehen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Alexander, von Hasliberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindhelm, Hans Gottfried Ekkehart, deutscher Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2006806, Commercial Registry Office Berne, (36)
CSD Holding AG, in Köniz, Beteiligung an anderen Gesellschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26.08.2003, S. 2, Publ. 1143690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.