Kelli Kone
domiciled in Untersiggenthal, from Cote d'Ivoire Active mandates: Keller & Partner Beratende Ingenieure GmbH Connected persons: Eduard Keller You can stay up to date through "Kelli Kone", please log in or register free of charge.You are now following "Kelli Kone"
Credit rating You can stay up to date through "Kelli Kone", please log in or register free of charge.You are now following "Kelli Kone"
|
Places where people with the name Kelli Kone live
Sectors in which people with the name Kelli Kone work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Kelli Kone
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kelli Kone
Publication number: 1349821, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SR Printmedia GmbH, in Frick, CHE-110.093.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, Publ. 1092001).
Statutenänderung:
03.02.2014.
Sitz neu:
Rheinfelden.
Domizil neu:
Olsbergerstrasse 6, 4310 Rheinfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoll, Oliver, von Hirzel, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kone, Kelli, ivorischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renk, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Aesch BL, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Kelkheim (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1092001, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Konedeco GmbH, in Untersiggenthal, CHE-110.093.883, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774924).
Statutenänderung:
13.09.2013.
Firma neu:
SR Printmedia GmbH.
Sitz neu:
Frick.
Domizil neu:
Widengasse 24a, 5070 Frick.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Druck und Werbetechnik, Betrieb einer Werbeagentur, An- und Verkauf sowie Vermietung von Investitionsgütern;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renk, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Kelkheim (DE), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stoll, Oliver, von Hirzel, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Untersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kone, Kelli, ivorischer Staatsangehöriger, in Würenlingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4863178, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Konedeco GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.024.455-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2008, S. 2, Publ. 4285626).
Statutenänderung:
27.01.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Mirco, von Würenlingen, in Würenlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kone, Kelli, ivorischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Keller, Eduard, von Waldkirch, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00].