Eric Peter Köchli
domiciled in Uster, from Steinmaur Active mandates: Intercap AG, Visional Treuhand GmbH and more Connected persons: Andrea Sandra Judex, Steven Caviezel, Markus Meier and more You can stay up to date through "Eric Peter Köchli", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Peter Köchli"
Credit rating You can stay up to date through "Eric Peter Köchli", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Peter Köchli"
|
Places where people with the name Eric Peter Köchli live
Sectors in which people with the name Eric Peter Köchli work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Eric Peter Köchli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eric Peter Köchli
Publication number: HR02-1004592613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Texat Decor-Engineering AG, in Volketswil, CHE-102.565.087, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, S.0, Publ. 2663191). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 11.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli, Eric, von Steinmaur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visional Treuhand GmbH (CHE-105.245.029), in Zürich, Revisionsstelle;
Kuhn, Michael, von Zürich, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Manuela, von Sargans, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Volketswil (CHE-167.190.868)].
Publication number: 5998888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Texat Decor-Engineering AG, in Zürich, CH-320.3.032.481-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 25, Publ. 2842990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herz, Dunja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herz, Albert, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheu, Jürg, von Volketswil, in Volketswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herz, Deborah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Köchli, Eric, von Steinmaur, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5174960, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fashion Focus GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.993-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2006, S. 19, Publ. 3565544).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köchli, Eric Peter, von Steinmaur, in Uster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köchli-Giger, Chantal Marie Elise, von Steinmaur und Mühlau, in Uster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].