Cyril Jean-Carl Iselin
domiciled in Speicher, from Muttenz Active mandates: Orphis AG, pcsupport.ch Iselin Connected persons: Andreas Lorenz, Nicolas Fahrni, Manuel Amstutz and more You can stay up to date through "Cyril Jean-Carl Iselin", please log in or register free of charge.You are now following "Cyril Jean-Carl Iselin"
Credit rating You can stay up to date through "Cyril Jean-Carl Iselin", please log in or register free of charge.You are now following "Cyril Jean-Carl Iselin"
|
Places where people with the name Cyril Jean-Carl Iselin live
Sectors in which people with the name Cyril Jean-Carl Iselin work
IT services
IT services
Private persons with the name Cyril Jean-Carl Iselin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cyril Jean-Carl Iselin
Publication number: HR02-1004652653, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
pcsupport.ch GmbH, in St. Gallen, CHE-261.602.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, S.0, Publ. 3617847).
Firma neu:
pcsupport.ch GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iselin, Cyril Jean-Carl, von Muttenz, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Iselin, Tanja Stefanie, von Muttenz, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2414583, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Layzapp ag, in St. Gallen, CHE-143.137.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, Publ. 2348769).
Statutenänderung:
25.09.2015.
Firma neu:
Orphis AG.
Zweck neu:
Entwicklung, Wartung von und Handel mit Software, Vergabe und Nutzung von Lizenzen sowie Erbringung von sachbezüglichen Beratungs- und Schulungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an bestehenden Unternehmen aller Art beteiligen, Unternehmen aller Art gründen oder Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und veräussern. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das In- und Ausland.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hummler, Konrad, von St. Gallen und Thun, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Reto, von Speicher, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iselin, Cyril, von Muttenz, in St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönenberger, Fabian, von Kirchberg SG, in St.Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1349345, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
pcsupport.ch GmbH, in St. Gallen, CHE-261.602.838, Zilweg 13, 9016 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.02.2014.
Zweck:
Software-Entwicklung und Erbringung von entsprechenden Supportleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Lizenzen und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten, veräussern oder belasten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Iselin, Cyril Jean-Carl, von Muttenz, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Iselin, Tanja Stefanie, von Muttenz, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.