Prof. Dr. Ludger Hovestadt
domiciled in Hausen am Albis, from Germany Active mandates: Architektur Archiv der Schweiz (AACH) in Liquidation Connected persons: Daniel Peter Waldner, Heinrich Schmalbach, Christoph Merz You can stay up to date through "Prof. Dr. Ludger Hovestadt", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. Ludger Hovestadt"
Credit rating You can stay up to date through "Prof. Dr. Ludger Hovestadt", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. Ludger Hovestadt"
|
Places where people with the name Ludger Hovestadt live
Sectors in which people with the name Ludger Hovestadt work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Ludger Hovestadt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ludger Hovestadt
Publication number: HR02-1004567266, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, S.0, Publ. 3290117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Felix, von Aarwangen, in Köniz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Hegner, Clementine, von Galgenen, in Oberägeri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Semadeni, Armon Domenic, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2281109, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Baumuster-Centrale Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.853.398, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1597211).
Statutenänderung:
23.04.2015.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Genossenschafter erfolgen per Email.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Preisig, Hans-Rudolf, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steib, Jakob, von Basel, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Urs, von Waltenschwil, in Baden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovar, Mateja, von Zürich, in Pfäffikon, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boltshauser, Roger, von Märstetten, in Adliswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hovestadt, Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Hausen am Albis, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 991107, Commercial Registry Office Zurich, (20)
digitalSTROM.org Association, in Schlieren, CH-020.6.001.137-7, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hovestadt, Prof. Dr. Ludger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Prof. Dr. Hansjürg, von Rüegsau, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prell, Hans Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Rommerskirchen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schleiss, Brigitte, von Engelberg, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Matthias, von Zürich und Heimiswil, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Debus, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenburg-Eibelshausen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greve, Georg C. F., deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schön, Max, deutscher Staatsangehöriger, in Lübeck (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Anita, von Winterthur, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchmeier, Paul, von Sulgen, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.