René Leo Holenstein
domiciled in Dietikon, from Kirchberg (SG) Active mandates: Raiffeisenbank rechter Zürichsee Genossenschaft Connected persons: Daniel Bräm, Sabine Bosshard-Pfister, Claudia Wieland-Koller and more You can stay up to date through "René Leo Holenstein", please log in or register free of charge.You are now following "René Leo Holenstein"
Credit rating You can stay up to date through "René Leo Holenstein", please log in or register free of charge.You are now following "René Leo Holenstein"
|
Places where people with the name René Leo Holenstein live
Sectors in which people with the name René Leo Holenstein work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name René Leo Holenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: René Leo Holenstein
Publication number: 5926490, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holenstein Consulting GmbH, in Herrliberg, CH-020.4.020.411-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 23, Publ. 4717580).
Statutenänderung:
26.08.2010.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General Wille-Strasse 226, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, René Leo, von Kirchberg SG, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher:in Herrliberg].
Publication number: 4717580, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Holenstein Consulting GmbH, in Trüllikon, CH-020.4.020.411-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.1999, S. 5179).
Statutenänderung:
02.10.2008.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
c/o René Holenstein, Forchstrasse 186, 8704 Herrliberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 02.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Roland Albert, von Au SG und Kirchberg SG, in Au SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, René Leo, von Kirchberg SG, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: in Männedorf und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 4206316, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Raiffeisenbank rechter Zürichsee, in Männedorf, CH-020.5.901.467-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2006, S. 20, Publ. 3367206).
Statutenänderung:
4.05.2007.
Firma neu:
Raiffeisenbank rechter Zürichsee Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinn des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte: a) Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen;
b) das Hypothekar- und Kreditgeschäft;
c) die Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
d) das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend: Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglementes ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen. Die Bank kann eigene Geschäftsstellen betreiben und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen, soweit dies ihrer Geschäftstätigkeit dient. Die Bank kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchrechtlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heilig, Jürg, von Uetikon am See, in Männedorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zentralinspektorat des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Christen, Bruno, von Wolfenschiessen, in Meilen, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Renato genannt Reto, von Isenthal, in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeberli, Erika, von Meilen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holenstein, René, von Kirchberg SG, in Männedorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieland, Ernesto, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Urs, von Romoos, in Zollikon, Bankleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hüsser, Esther, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kaufmann, Alexander, von Knutwil, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Eveline, von Opfikon, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.