Thomas Rudolf Girelli
domiciled in Stäfa, from Dietikon Active mandates: girelli-consulting, Eugen Seitz AG Connected persons: Susanne Girelli, Andreas Bircher, Rico Schöni and more You can stay up to date through "Thomas Rudolf Girelli", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Rudolf Girelli"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Rudolf Girelli", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Rudolf Girelli"
|
Places where people with the name Thomas Rudolf Girelli live
Sectors in which people with the name Thomas Rudolf Girelli work
Services regarding management consulting
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Services regarding management consulting
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Private persons with the name Thomas Rudolf Girelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Rudolf Girelli
Publication number: 2893321, Commercial Registry Office Zurich, (20)
girelli-consulting, in Stäfa, CHE-301.624.587, Fangenstrasse 14a, 8713 Uerikon, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Beratungsdienstleistungen in Unternehmensführung / Produktion / Beschaffung / Logistik / Lean Enterprise sowie Führen von Kooperationen in Industrie und Handel.
Eingetragene Personen:
Girelli, Thomas, von Dietikon, in Stäfa, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Girelli, Susanne, von Dietikon, in Stäfa, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5483916, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fito Immobilien AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.923.618-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 31, Publ. 5470490).
Domizil neu:
Spitalstrasse 204, 8623 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marcel, von Fällanden, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Rudolf Daniel, von Heiligenschwendi, in Egliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girelli, Thomas Rudolf, von Dietikon, in Uerikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glättli-Sprecher, Barbara, von Kilchberg ZH, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gläser, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Urs, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5407304, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kabona AG, in Zürich, CH-020.3.914.438-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 22, Publ. 4474158).
Statutenänderung:
23.11.2009.
Firma neu:
Seitz Wetzikon AG.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Spitalstrasse 204, 8623 Wetzikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Ventilen und Präzisionsmaschinen. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die von ihnen zuletzt gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maier, Dr. Paul, von Eschenz und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hagger, Dr. Walter, von Altstätten, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Urs, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rudolf Daniel, von Heiligenschwendi, in Egliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girelli, Thomas Rudolf, von Dietikon, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gläser, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glättli-Sprecher, Barbara, von Kilchberg ZH, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.