Reports for Stefan Gläser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Gläser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6319684, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Eugen Seitz AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.914.438-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, S. 0, Publ. 6134134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gläser, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5483916, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fito Immobilien AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.923.618-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 31, Publ. 5470490).
Domizil neu:
Spitalstrasse 204, 8623 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Marcel, von Fällanden, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Graf, Rudolf Daniel, von Heiligenschwendi, in Egliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girelli, Thomas Rudolf, von Dietikon, in Uerikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glättli-Sprecher, Barbara, von Kilchberg ZH, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gläser, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Urs, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5407304, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kabona AG, in Zürich, CH-020.3.914.438-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2008, S. 22, Publ. 4474158).
Statutenänderung:
23.11.2009.
Firma neu:
Seitz Wetzikon AG.
Sitz neu:
Wetzikon ZH.
Domizil neu:
Spitalstrasse 204, 8623 Wetzikon ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Ventilen und Präzisionsmaschinen. Sie kann sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, sich an anderen Unternehmen beteiligen und auch Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern..
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die von ihnen zuletzt gemeldete Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Maier, Dr. Paul, von Eschenz und Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hagger, Dr. Walter, von Altstätten, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Urs, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Rudolf Daniel, von Heiligenschwendi, in Egliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Jörg, von Walzenhausen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marder, Thomas Ernst, von Frauenfeld, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girelli, Thomas Rudolf, von Dietikon, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gläser, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Glättli-Sprecher, Barbara, von Kilchberg ZH, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Martin, von Schwellbrunn, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.