Claudia Fritsche
domiciled in Wattwil, from Basel Active mandates: Genossenschaft Zeitgut Toggenburg Connected persons: Peter Baumgartner, Monika Alpiger-Grob, Karolina Anna Staniszewski and more You can stay up to date through "Claudia Fritsche", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Fritsche"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Fritsche", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Fritsche"
|
Places where people with the name Claudia Fritsche live
Sectors in which people with the name Claudia Fritsche work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Claudia Fritsche
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Fritsche
Publication number: HR02-1005785978, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Zeitgut Toggenburg, in Lichtensteig, CHE-450.720.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725154).
Statutenänderung:
04.05.2022.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Markus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walther, Roland, von Kirchlindach, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mock, Emma, genannt Emmy, von Schwellbrunn, in Oberhelfenschwil (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Susanne, von Lichtensteig, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheiwiller, Monika, von Waldkirch, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rütsche, Ralph, von Bütschwil-Ganterschwil, in Lütisburg Station (Lütisburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler Kuster, Pamela Marlis, von Altstätten, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger-Grob, Monika, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ammann Schläpfer, Silvia Karin, von Ermatingen, in Wil SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engler-Eggenberger, Meta, von St. Gallen, in Ebnat-Kappel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Claudia, von Basel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fust, Felix Josef, von Mosnang, in Kirchberg SG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Die publikationspflichtigen Tatsachen der Statutenänderung haben keine Änderungen erfahren.]
Publication number: HR02-1004512069, Commercial Registry Office Ticino, (501)
LCS Legal and Compliance Solutions Ltd, in Lugano, CHE-324.812.869, società anonima (Nr. FUSC 249 del 22.12.2017, Pubbl. 3952513).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fritsche, Claudia Martha, da Appenzell, in Zurigo, membro, con firma collettiva a due.
Publication number: 3607171, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Enquire Rechtsanwälte AG(Enquire Attorneys-at-Law Ltd.), in Zürich, CHE-184.106.998, Stockerstrasse 46, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2017.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Rechtsdienstleistungen im In- und Ausland durch in der Schweiz registrierte Anwältinnen und Anwälte und andere qualifizierte Berater, sowie damit verbundene Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Brief, Telefax oder E-Mail) an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fritsche, Claudia Martha, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Nadine Evelyne, von Gondiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.