Gebhard Buschor
domiciled in Alvaneu Bad, from Altstätten Active mandates: G. Buschor Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Gebhard Buschor", please log in or register free of charge.You are now following "Gebhard Buschor"
Credit rating You can stay up to date through "Gebhard Buschor", please log in or register free of charge.You are now following "Gebhard Buschor"
|
Places where people with the name Gebhard Buschor live
Sectors in which people with the name Gebhard Buschor work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Gebhard Buschor
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gebhard Buschor
Publication number: 2847745, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Helbling Schalttafelbau AG, in Rapperswil-Jona, CHE-114.681.926, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2012, Publ. 6660964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2824335, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten, CHE-106.079.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7204054).
Statutenänderung:
20.04.2016.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20. April 2016 sowie Inventar per 31.12.2015 Aktiven von CHF 3'335'572.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'935'572.90 auf die neu gegründete RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten (CHE-228.585.229).
Gegenleistung:
Ausgabe von 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der RhV Elektrotechnik AG.
Firma neu:
RhV Holding AG.
Zweck neu:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und Tochtergesellschaften sowie Bereitstellung von Managementkompetenzen und zentralen Dienstleistungen für die Beteiligungen und Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, halten, verwerten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bont, Armin, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hugentobler, Magnus, von Au SG, in Au SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuster, Fritz, von Diepoldsau und Berneck, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2821785, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Personalstiftung der Firma RhV Elektrotechnik AG, in Altstätten, CHE-109.741.132, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buschor, Gebhard, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Ralf, von Diepoldsau, in Eichberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.