Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Zeughaus-Immo Rotach AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
25.08.1995
Deletion from the commercial register
07.11.2011
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Biel/Bienne
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.3.005.724-3
UID/VAT
CHE-103.416.863
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Ueberbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 11.07.2011 | 06.11.2011 | |
ANBA Treuhand AG | Sutz-Lattrigen | <2004 | 10.07.2011 |
Other company names
Past and translated company names
- MANRO Holding AG
- Manro Holding AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Zeughaus-Immo Rotach AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6405426, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zeughaus-Immo Rotach AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.005.724-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6247742). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Merbag Immobilien AG, in Schlieren (CH-020.3.917.212-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6247742, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zeughaus-Immo Rotach AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.005.724-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 7, Publ. 5965134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Werner, von Schwellbrunn, in Biel BE, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
SEEWER TREUHAND AG, in Brügg, Revisionsstelle;
Rotach, Manfred, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Rotach, Yolanda, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wampfler, Ulrich genannt Ueli, von Lenk, in Feusisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurt, Thomas, von Rickenbach LU, in Cham, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 5965134, Commercial Registry Office Berne, (36)
MANRO Holding AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.005.724-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 3, Publ. 814692).
Statutenänderung:
20.12.2010.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Zeughaus-Garage Rotach AG, in Biel/Bienne (CH-073.3.002.099-4), gemäss Fusionsvertrag vom 20.12.2010 und Bilanz per 30.06.2010. Aktiven von CHF 5'731'308.81 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'323'223.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegt ein Rangrücktritt im Umfang der Unterdeckung und der Ueberschuldung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Zeughaus-Immo Rotach AG.
Domizil neu:
Bözingenstrasse 81-87, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Ueberbauung und den Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahmen im Zusammenhang mit der Gründung vom 22.08.1995 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Werner Rotach 196 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Zeughaus-Garage Rotach AG, in Biel BE, zum Preis von CHF 3'724'000.--.]. [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Ruth Rotach-Drechsel und Yvonne Scholl-Rotach je eine voll liberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-- der Zeughaus-Garage Rotach AG, in Biel BE, zum Preis von je CHF 10'000.--, gesamthaft CHF 20'000.--.]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.08.1995 von Manfred Rotach, eine voll liberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-- der Zeughaus-Garage Rotach AG, in Biel BE, zum Preis von CHF 19'000.--, wofür eine voll liberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-- ausgehändigt werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Manfred, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel BE, Präsident mit Einzelunterschrift];
Rotach, Yolanda, von Schwellbrunn, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.