Reports for Yolinga AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Yolinga AG
- Yolinga AG with its legal headquarters in Küttigen is a Company limited by shares (AG) from the sector «Data processing and hosting services». Yolinga AG is active.
- The management of the company Yolinga AG consists of one person.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 11.01.2024.
- The reported UID is CHE-395.548.479.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.04.2022
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Küttigen
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.3.450.905-9
UID/VAT
CHE-395.548.479
Sector
Data processing and hosting services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Sport, Wellness und Gesundheit. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Herstellung, Entwicklung und das Betreiben von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten und Anwendungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
Yolinga | 27.09.2022 | active | 06818/2022 |
Newest SOGC notifications: Yolinga AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005931978, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Yolinga AG, in Küttigen, CHE-395.548.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005448025).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Thomas Philipp, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Antje Lia, von Madiswil, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005448025, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Yolinga AG, in Küttigen, CHE-395.548.479, Vordereggstrasse 11, 5024 Küttigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik, Sport, Wellness und Gesundheit. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Herstellung, Entwicklung und das Betreiben von computergestützten Technologieprogrammen, Produkten und Anwendungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 31.03.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schenker, Antje Lia, von Madiswil, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schenker, Thomas Philipp, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.