Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Wyss International GmbH in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
18.09.2000
Deletion from the commercial register
31.01.2014
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Uetendorf
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.4.014.455-4
UID/VAT
CHE-100.518.013
Sector
Trading in food products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Produktion von Früchten und Gemüsen sowie anderer landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Ausland und den internationalen Handel mit diesen Waren, namentlich deren Import und Vertrieb in die bezw. in der Schweiz. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Other company names
Past and translated company names
- Wyss International GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Wyss International GmbH in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1319205, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wyss International GmbH in Liquidation, in Uetendorf, CHE-100.518.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6435766). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6435766, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wyss International GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.014.455-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 6, Publ. 3998352).
Firma neu:
Wyss International GmbH in Liquidation. [Der Hinweis betreffend Streichung des Liberierungsgrades wurde gestrichen, da dieser fälschlicherweise publiziert wurde.] [bisher: Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend.].Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Erwin, von Buchholterberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wyss-Purente, Sompong, von Buchholterberg und thailändische Staatsangehörige, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3998352, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wyss International GmbH, in Uetendorf, CH-092.4.014.455-4, Produktion von Früchten u. Gemüsen usw. im Ausland und den internationalen Handel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 22.09.2000, S. 6500).
Statutenänderung:
13.06.2007. Streichung der Angabe des Liberierungsgrades des Stammkapitals, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger, Walter, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Wenger, Andreas, von Pohlern, in Thierachern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Erwin, von Buchholterberg, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Augsburger, Elisabeth, von Langnau im Emmental, in Steffisburg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--];
Wyss-Purente, Sompong, von Buchholterberg und thailändische Staatsangehörige, in Uetendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: Purente, Sompong, thailändische Staatsangehörige].