Reports for Willi Möller AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Willi Möller AG
- Willi Möller AG is currently active and the industry «Manufacturing and processing of glass and ceramic». The legal headquarters are in Luzern.
- Willi Möller AG was founded on 03.08.1967.
- The company has last changed their commercial register entry on 30.08.2023, under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is CHE-105.970.082.
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.08.1967
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-020.3.917.999-6
UID/VAT
CHE-105.970.082
Sector
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektrochemischen Sensoren und technischem Glasapparatebau; den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen; die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften; ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind; die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen; die Errichtung von Zweigniederlassungen im Inland.
Auditor
Former auditor (4)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
consulting 4you AG | Wauwil | 19.07.2017 | 18.03.2018 | |
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 27.08.2012 | 18.07.2017 | |
Wyss Peter Treuhandbüro | Luzern | 31.08.2009 | 26.08.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Willi Möller AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005826624, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Willi Möller AG, in Luzern, CHE-105.970.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2018, Publ. 4119497).
Statutenänderung:
21.06.2023. 21.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb elektrochemischen Sensoren und technischem Glasapparatebau;
den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere soweit sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen;
die Übernahme von oder Beteiligung an beliebigen Gesellschaften;
ganz allgemein die Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind;
die Gesellschaft kann namentlich Finanzierungen vornehmen und für Dritte Garantien und Bürgschaften eingehen;
die Errichtung von Zweigniederlassungen im Inland.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.08.2023 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 200.00 herabgesetzt und je CHF 800.00 pro Aktie zurückbezahlt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joder, Peter, von Steffisburg, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lorenz, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: SR05-0000005499, Commercial Registry Office Lucerne
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 26.06.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 26.12.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3, 6000 Luzern 6 Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Willi Möller AG Betroffene Organisation: Willi Möller AG CHE-105.970.082 Brambergrain 4
Kontaktstelle: Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3,
Publication number: 4119497, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Willi Möller AG, bisher in Zürich, CHE-105.970.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653451).
Statutenänderung:
20.02.2018.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Brambergrain 4, 6004 Luzern.
Weitere Adressen:
Gubelstrasse 37, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Elektroden und Erzeugnissen auf dem Gebiet der Glasbläserei;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Marken, Urheberrechten, Patenten, Lizenzen und ganz allgemein von Immaterialgüterrechten jeder Art, insbesondere sowie sie mit den Hauptzwecken der Gesellschaft im Zusammenhang stehen;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen;
Vornahme aller geschäftlichen, finanziellen und industriellen Operationen, auch mit Wertpapieren oder Immobilien, die direkt oder indirekt der Verfolgung der Hauptzwecke dienlich sind;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Dritte.
Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die Sacheinlage ist weggefallen.]. [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Willi Möller', in Zürich gemäss Bilanz per 31.12.1987 zum Preise von CHF 3'224'061.64, von dem CHF 500'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder per Fax).
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Mit Erklärung vom 20.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revimag Revisions AG, in Wauwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Camenzind, Lorenz, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Joder, Peter, von Steffisburg, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.