Reports for Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
- Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach in Ursenbach is a Cooperative from the sector «Water and sewage utilities». Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach is active.
- Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach was founded on 07.11.1932.
- The organization has last changed their commercial register entry on 27.10.2020, under «Notifications» you will find all changes.
- Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach is registered in the Canton of BE under the UID CHE-103.394.753.
Management (9)
newest members of the administration
Daniel Rüfenacht,
Daniel Arthur Graber,
Roman Scheidegger,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger
newest authorized signatories
Daniel Rüfenacht,
Peter Richard,
Philipp Leuenberger,
Friedrich Strahm
Commercial register information
Entry in the commercial register
07.11.1932
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Ursenbach
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.5.007.953-6
UID/VAT
CHE-103.394.753
Sector
Water and sewage utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft versorgt die Bevölkerung, die Gewerbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe im Rahmen der zur Verfügung stehenden Menge mit Trink- und Brauchwasser. Sie übernimmt anstelle der Einwohnergemeinde die öffentliche Wasserversorgung samt Hydrantenlöschschutz für die Gemeinde Ursenbach gemäss Reglement vom 15.11.2002.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Interrevi AG | Huttwil | 30.09.2008 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005008717, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Ursenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Sumiswald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: in Ursenbach];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Madiswil, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: in Ursenbach];
Graber, Daniel, von Rütschelen, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Güdel, Andreas, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuenberger, Peter, von Ursenbach, in Langenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müllener, Franz Peter, von Unterlangenegg, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Scheidegger, Roman, von Huttwil, in Ursenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3578647, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kämpfer, Johann, von Walterswil (BE), in Ursenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger-Sollberger, Margrith, von Leimiswil, in Ursenbach, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Richard, Peter, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 2385945, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft Ursenbach, in Ursenbach, CHE-103.394.753, Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670740).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Andreas, von Brügg, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strahm, Friedrich, von Signau, in Langenthal, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Kassier ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüfenacht, Daniel, von Hasle bei Burgdorf, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Ursenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle [bisher: Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3)].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.