Address
Route des Marais 12
2074 Marin-Epagnier
Reports for VA Conseils Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout VA Conseils Sàrl
- VA Conseils Sàrl with its legal headquarters in Marin-Epagnier is a Limited liability company from the sector «Other construction». VA Conseils Sàrl is active.
- The company was founded on 25.08.2022 and has one person in its management.
- The last commercial register change was made on 02.07.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is the following: CHE-273.740.393.
- AQUA Conseils - Michel Bottone, Bati System Sàrl, ENERGIES CONSULTING - CLEMENT BOTTONE have the same address as VA Conseils Sàrl.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.08.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
La Tène
Commercial Registry Office
NE
Commercial register number
CH-550.1.207.734-9
UID/VAT
CHE-273.740.393
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but le conseil et la mise en place de tous produits et opérations visant les économies d'énergie, l'augmentation de l'efficacité énergétique ainsi que la mise en valeur des énergies renouvelables, y compris les déchets et toutes mesures visant la diminution des émissions de CO2; planification, suivi et réalisation des installations de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité dans des bâtiments et ouvrages de toute nature; gestion et promotion de tous types d'énergies et formes d'économies d'énergie, y compris au niveau du trafic; gérer tous les problèmes liés à la physique du bâtiment; accompagner les collectivités publiques pour leur gestion et leur planification énergétique; intervenir au niveau environnemental pour les émissions dans l'air, le bruit, le développement durable et les mesures d'émissions. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, en relation direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société, acquérir ou vendre des immeubles en rapport avec le but social. Elle peut créer des succursales en d'autres lieux.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: VA Conseils Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006073345, Commercial Registry Office Vaud, (550)
VA Conseils Sàrl, à Cudrefin, CHE-273.740.393 (FOSC du 30.08.2022, p. 0/1005550772). La société ayant transféré son siège à La Tène, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Publication number: HR02-1006073523, Commercial Registry Office Neuenburg, (645)
VA Conseils Sàrl, précédemment à Cudrefin, CHE-273.740.393 (FOSC du 30.08.2022, p. 0/1005550772).
Nouveau siège:
La Tène, route des Marais 12, 2074 Marin-Epagnier. Statuts modifiés le 30.05.2024. Augstburger Vincent Michel n'est plus associé ni gérant;
ses pouvoirs sont radiés et ses 4 parts sociales de CHF 1'000 ont été cédées à l'associée Vaccarella Sandra, maintenant domiciliée à Vuiteboeuf, laquelle est désormais titulaire de 20 parts sociales de CHF 1'000. Vaccarella Sandra, jusqu'ici présidente, reste seule gérante et continue de signer individuellement.
Publication number: HR01-1005550772, Commercial Registry Office Vaud, (550)
VA Conseils Sàrl, à Cudrefin, Zone artisanale Courtes-Parties A 8, 1588 Cudrefin, CHE-273.740.393. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
23.08.2022.
But:
la société a pour but le conseil et la mise en place de tous produits et opérations visant les économies d'énergie, l'augmentation de l'efficacité énergétique ainsi que la mise en valeur des énergies renouvelables, y compris les déchets et toutes mesures visant la diminution des émissions de CO2;
planification, suivi et réalisation des installations de chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité dans des bâtiments et ouvrages de toute nature;
gestion et promotion de tous types d'énergies et formes d'économies d'énergie, y compris au niveau du trafic;
gérer tous les problèmes liés à la physique du bâtiment;
accompagner les collectivités publiques pour leur gestion et leur planification énergétique;
intervenir au niveau environnemental pour les émissions dans l'air, le bruit, le développement durable et les mesures d'émissions. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, en relation direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société, acquérir ou vendre des immeubles en rapport avec le but social. Elle peut créer des succursales en d'autres lieux.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Vaccarella Sandra, de Baulmes, à Estavayer, avec 16 parts de CHF 1'000, présidente, et Augstburger Vincent Michel, de Konolfingen, à Vully-les-Lacs, avec 4 parts de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 23.08.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.