Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
27.04.2004
Deletion from the commercial register
17.11.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Basel
Commercial Registry Office
BS
Commercial register number
CH-270.3.013.395-7
UID/VAT
CHE-110.639.730
Sector
IT services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro T. Obrist | Arlesheim | 04.05.2004 | 16.11.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- Teamwork Infrastructures Ltd in liq
- Teamwork Infrastructures SA en liq
- Teamwork Infrastrukturen AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3640328, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 6, Publ. 2607420).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma erloschen.
Publication number: 2607420, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 4, Publ. 2244206).
Firma neu:
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teamwork Infrastructures SA en liquidation) (Teamwork Infrastructures Ltd in liquidation). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 15.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Ulrich genannt Ueli, von Nesslau, in Arlesheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2244206, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG (Teamwork Infrastructures SA) (Teamwork Infrastructures Ltd), in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2004.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
T. Obrist, in Arlesheim, Revisionsstelle.