Reports for Swissguiding GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Swissguiding GmbH
- Swissguiding GmbH is currently active and the industry «Sport services». The legal headquarters are in Grindelwald.
- Swissguiding GmbH was founded on 15.04.2013.
- The commercial register entry of the company was last modified on 04.05.2018. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The company is registered in the commercial register BE under the UID CHE-182.780.356.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.04.2013
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Grindelwald
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.056.865-6
UID/VAT
CHE-182.780.356
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft ist in den Branchen Bau, Beherbergung und Touristik, sowie der Gastronomie tätig und führt eine Bergsteigerschule. Sie vermittelt, bewirbt und erbringt insbesondere Dienstleistungen im Baugewerbe sowie im Bereich der Organisation und Durchführung von bergsteigerischen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Swissguiding GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4211683, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swissguiding GmbH, in Grindelwald, CHE-182.780.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276087).
Statutenänderung:
23.04.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist in den Branchen Bau, Beherbergung und Touristik, sowie der Gastronomie tätig und führt eine Bergsteigerschule. Sie vermittelt, bewirbt und erbringt insbesondere Dienstleistungen im Baugewerbe sowie im Bereich der Organisation und Durchführung von bergsteigerischen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spring, Reto, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Roth, Adrian, von Grindelwald, in Grindelwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbani, Christian, von Gresso, in Wilderswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Publication number: 2276087, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swissguiding GmbH, in Grindelwald, CHE-182.780.356, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2013, Publ. 7152674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf, Ralph, von Zürich, in Grindelwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbani, Christian, von Gresso, in Wilderswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: in Grindelwald und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Spring, Reto, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Roth, Adrian, von Grindelwald, in Grindelwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00].
Publication number: 7152674, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swissguiding GmbH, in Grindelwald, CH-036.4.056.865-6, Schonegg 2, 3818 Grindelwald, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Internetportals zur Vermittlung von geführten Sportaktivitäten sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Garbani, Christian, von Gresso, in Grindelwald, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Spring, Reto, von Steffisburg, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Roth, Adrian, von Grindelwald, in Grindelwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Näf, Ralph, von Zürich, in Grindelwald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.