Address
Poststrasse 33, Stadtkanzlei, Rathaus
7000 Chur
Reports for Stadt Chur
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Stadt Chur
- Stadt Chur is currently active and the industry «Public administration». The legal headquarters are in Chur.
- The management of the organization Stadt Chur consists of 4 persons. The foundation of the organization took place on 27.11.2013.
- On the 30.09.2021 the commercial register entry of the organization was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- In the commercial register the organization Stadt Chur is registered under the UID CHE-150.232.731.
Management (4)
newest authorized signatories
Marco Michel,
Dr. Sandra Maissen,
Patrik Degiacomi,
Urs Marti
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.11.2013
Legal form
Special legal forms
Legal headquarters of the company
Chur
Commercial Registry Office
GR
Commercial register number
CH-350.8.000.063-6
UID/VAT
CHE-150.232.731
Sector
Public administration
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stadt Chur besorgt die Aufgaben, die sich ihr zum Wohle der Allgemeinheit stellen. Sie fördert die soziale Wohlfahrt und schafft günstige Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige Wirtschaft. Dabei hält sie sich an den Grundsatz der Nachhaltigkeit. Sie erlässt die notwendigen Gesetze und Verordnungen. Die Stadt erfüllt die Aufgaben in den verfassungsmässigen und gesetzlichen Schranken selbständig und in eigener Verantwortung. Sie arbeitet mit Bürgergemeinde, den Gemeinden, Regionalverbänden und weiteren Körperschaften des kantonalen öffentlichen Rechts sowie mit Privaten zusammen. Sie orientiert sich dabei an der zweckmässigen und wirtschaftlichen Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Zu den Aufgaben der Stadt gehören, unter Vorbehalt der Zuständigkeit des Bundes und des Kantons, insbesondere folgende Bereiche: Allgemeine Verwaltung; öffentliche Sicherheit, Bildung und Kultur; Freizeit und Sport; Gesundheitswesen; soziale Wohlfahrt; Infrastruktur; Ver- und Entsorgung; Umwelt- und Raumordnung; Volkswirtschaft; Finanzen und Steuern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Verfassung der Stadt Chur.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Stadt Chur
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005302153, Commercial Registry Office Graubünden
Stadt Chur, in Chur, CHE-150.232.731, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benz, Patrick Guido, von Marbach (SG), in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Marco, von Bever, in Chur, Stadtschreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder der Stellvertreterin des Stadtpräsidenten.
Publication number: HR02-1005181353, Commercial Registry Office Graubünden
Stadt Chur, in Chur, CHE-150.232.731, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2021, Publ. 1005139914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frauenfelder, Markus, von Henggart, in Chur, Stadtschreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benz, Patrick Guido, von Marbach (SG), in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten.
Publication number: HR02-1005139914, Commercial Registry Office Graubünden
Stadt Chur, in Chur, CHE-150.232.731, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3902123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Thomas, genannt Tom, von Affoltern im Emmental, in Chur, Stellvertreter des Stadtpräsidenten + Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stadtrates oder mit dem Stadtschreiber.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Patrik, von Cazis, in Chur, Stellvertreter des Stadtpräsidenten + Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stadtrates oder mit dem Stadtschreiber [bisher: Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten];
Maissen, Dr. Sandra, von Chur, in Chur, Mitglied des Stadtrates (Stadtrat), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Stadtpräsidenten oder dem Stellvertreter des Stadtpräsidenten.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.