Address
c/o Jean-Luc Kursner
Route d'Yverdon 12
1373 Chavornay
Reports for STAAF Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout STAAF Sàrl
- STAAF Sàrl is active in the industry «Other gastronomical services» and is currently active. The legal headquarters are in Chavornay.
- The management of the company STAAF Sàrl, which was founded on the 27.02.2009, consists of 2 persons.
- The company has last changed their commercial register entry on 26.07.2022, under «Notifications» you will find all changes.
- STAAF Sàrl is registered in the Canton of VD under the UID CHE-114.745.087.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.02.2009
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Chavornay
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.1.057.247-5
UID/VAT
CHE-114.745.087
Sector
Other gastronomical services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
L'importation, l'exportation, la vente et la location, le service traiteur et la vente à l'emporter de produits sous la marque 'Arbre à Fondue' (pour but complet cf. statuts).
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: STAAF Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005529591, Commercial Registry Office Vaud, (550)
STAAF Sàrl, à Chavornay, CHE-114.745.087 (FOSC du 03.07.2020, p. 0/1004928674). Rossetti Alessandro, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède ses 66 parts de CHF 100 par 32 parts à l'associé-gérant Kursner Jean-Luc et par 34 parts à l'associé-gérant Kallenbach Alain, désormais titulaires de 100 parts de CHF 100 chacun.
Publication number: HR02-1004928674, Commercial Registry Office Vaud, (550)
STAAF Sàrl, à Préverenges, CHE-114.745.087 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Vazquez Sebastian et Busset David, qui ne sont plus associés-gérants et dont la signature est radiée, cèdent chacun leur part de CHF 4'000 à Kursner Jean-Luc, maintenant à Chavornay, qui est nommé président et continue à signer collectivement à deux, toutefois désormais sans restriction, maintenant titulaire de 3 parts de CHF 4'000. Borel Nicolas, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 4'000 à Kallenbach Alain, maintenant à Morges, désormais titulaire de 2 parts de CHF 4'000 et continue à signer collectivement à deux, toutefois désormais sans restriction. Statuts modifiés le 13 février 2020. Siège transféré à Chavornay.
Nouvelle adresse:
Route d'Yverdon 12, c/o Jean-Luc Kursner, 1373 Chavornay. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100. Kallenbach Alain est désormais titulaire de 80 parts de CHF 100 et Kursner Jean-Luc de 120 parts de CHF 100.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Jean-Luc Kursner cède 52 de ses 120 parts de CHF 100 à Rossetti Alessandro, d'Italie, à Ecublens (VD), nouvel associé-gérant avec signature collective à deux. Kallenbach Alain cède 14 de ses 80 parts de CHF 100 à Rossetti Alessandro, désormais titulaire de 66 parts de CHF 100. Jean-Luc Kursner reste titulaire de 68 parts de CHF 100 et Kallenbach Alain de 66 parts de CHF 100.
Publication number: 4911712, Commercial Registry Office Vaud, (550)
STAAF Sàrl, à 1028 Préverenges, avenue de la Plage 27, CH-550-1057247-5. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
13 février 2009.
But:
l'importation, l'exportation, la vente et la location, le service traiteur et la vente à l'emporter de produits sous la marque 'Arbre à Fondue' (pour but complet cf. statuts).
Capital social:
CHF 20'000.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Associés-gérants:
Vazquez Sebastian, d'Espagne, à Saint-Prex, président avec signature collective à deux, avec 1 part de CHF 4'000, Borel Nicolas, de Neuchâtel, à Paris (France), Busset David, d'Ormont-Dessus, à Colombier (VD), Kallenbach Alain, de Rheinfelden, à Bussigny-près-Lausanne, et Kursner Jean-Luc, de Montherod, à Saint-Prex, les 4 avec 1 part de CHF 4'000, chacun avec signature collective à deux, toutefois pas entre eux. Selon déclaration des gérants du 13 février 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.