Address
c/o Yves Currat
route du Village 143
1609 Besencens
Reports for Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation
- Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation with its legal headquarters in Besencens is a Cooperative from the sector «Religious, political or secular associations». Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation is in liquidation.
- The management has one active person registered.
- The organization has last changed their commercial register entry on 10.08.2015, under «Notifications» you will find all changes.
- The organization is registered in the commercial register of the Canton of FR under the UID CHE-102.344.770.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.04.1930
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Saint-Martin (FR)
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-217.0.750.009-5
UID/VAT
CHE-102.344.770
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Défendre les intérêts de ses membres; promouvoir dans les limites de la législation laitière fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; favoriser l'équipement technique de l'entreprise. Obligation de fournir des prestations: selon statuts.
Other company names
Past and translated company names
- Société coopérative de laiterie de Besencens
- Société de fromagerie et de laiterie de Besencens
- Société de Fromagerie et de Laiterie de Besencens
- Société de laiterie et de fromagerie de Besencens
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2313533, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Société coopérative de laiterie de Besencens, à Saint-Martin (FR), CHE-102.344.770 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 08.04.2015.
La liquidation sera opérée sous la raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Besencens en liquidation, par Currat Yves jusqu'ici membre du comité secrétaire caissier, nommé liquidateur, avec signature individuelle. Mesot Stéphane Hilaire n'est plus membre du comité, sa signature est radiée. Jaccoud Pascal Emile, inscrit sans signature, n'est plus membre du comité.
Adresse de liquidation:
Route du Village 143, c/o Yves Currat, 1609 Besencens.
Publication number: 6657562, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Société de fromagerie et de laiterie de Besencens, à Saint-Martin (FR), CH-217-0750009-5, favoriser ses membres en vendant et transformant par la manutention le lait, etc. (FOSC du 15.04.2004, p. 8/2213170).
Nouvelle adresse:
Route du Village 190, c/o Stéphane Hilaire Mesot, 1609 Besencens.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Besencens. Statuts modifiés le 26.03.2012.
Nouveau but:
défendre les intérêts de ses membres;
promouvoir dans les limites de la législation laitière fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés;
maintenir une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité;
favoriser l'équipement technique de l'entreprise.
Obligation de fournir des prestations:
selon statuts.
Communication aux membres:
par écrit. Selon l'art. 87, al. 1, lit. j ORC, l'inscription relative à l'exonération de la responsabilité personnelle n'a plus sa raison d'être, partant, elle est radiée. Menoud Paul, président inscrit, a démissionné, sa signature est radiée. Maillard Cyrille, inscrit sans signature, a démissionné. Mesot Stéphane Hilaire, de Saint-Martin (FR), à Besencens, est nommé président, avec signature collective à deux. Jaccoud Pascal Emile, de Saint-Martin (FR), à Besencens, est nommé membre du comité, sans signature. Selon déclaration du 26.03.2012, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Publication number: 2213170, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Société de fromagerie et de laiterie de Besencens, à Besencens, Favoriser ses membres en vendant et transformant par la manutention le lait provenant des exploitations agricoles des associés. Société coopérative. (FOSC du 10.09.1996, p. 5457). Inscription d'office par suite de la fusion des communes de Besencens, Fiaugères et Saint-Martin, selon Décret et Loi du 12.09.2003.
nouvelle dénomination du siège:
Saint-Martin (FR).
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.