Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.10.2003
Deletion from the commercial register
02.03.2012
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.027.147-1
UID/VAT
CHE-110.276.343
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Goreva AG in Liquidation | Wettswil am Albis | 12.07.2005 | 15.07.2009 | |
Avanta Group AG | Baar | <2004 | 11.07.2005 |
Other company names
Past and translated company names
- SKYACHT SERVICES LTD in liquidation
- SKYACHT SERVICES SA en liquidation
- SKYACHT SERVICES AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: SKYACHT SERVICES AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6576708, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S. 0, Publ. 6384226). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6384226, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 40, Publ. 5142192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5142192, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SKYACHT SERVICES AG, in Zürich, CH-020.3.027.147-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2006, S. 22, Publ. 3430948).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Firma neu:
SKYACHT SERVICES AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SKYACHT SERVICES SA en liquidation) (SKYACHT SERVICES LTD in liquidation).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Administration von Vereinen zur Unterstützung und Förderung der Interessen von Yachteigentümern und -besitzern sowie die Erbringung und Vermittlung von Dienstleistungen zu Gunsten von Yachteigentümern. Die Gesellschaft kann Grundstücke sowie Schiffe und Flugzeuge im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goreva AG, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Peter, von Basel und Arboldswil, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kollmann, Eva, von Rupperswil, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].