Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for SIAS AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
04.02.1999
Deletion from the commercial register
24.05.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hombrechtikon
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.021.542-9
UID/VAT
CHE-108.740.963
Sector
Manufacturing of measurement and control instruments
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von wissenschaftlichen Instrumenten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs- Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 22.01.2016 | 23.05.2016 | |
Derungs Treuhandgesellschaft AG | Rapperswil-Jona | <2004 | 21.01.2016 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: SIAS AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2846991, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIAS AG, in Hombrechtikon, CHE-108.740.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740007). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Tecan Schweiz AG, in Männedorf (CHE-103.247.508), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Jürg, von Zürich, in Hombrechtikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2740007, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIAS AG, in Hombrechtikon, CHE-108.740.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685139).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Thomas, von Lungern, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2685139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SIAS AG, in Hombrechtikon, CHE-108.740.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2016, Publ. 2613597).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XIRIL AG, in Hombrechtikon (CHE-101.421.095), gemäss Fusionsvertrag vom 18.02.2016 und Bilanz per 30.11.2015. Aktiven von CHF 2'183'474.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'631'290.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Überschuldung und des Kapitalverlusts vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.