Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
16.01.1989
Deletion from the commercial register
19.08.2013
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Güttingen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.3.000.687-0
UID/VAT
CHE-106.407.429
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Direkter oder indirekter Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor oder in vor- sowie nachgelagerten Wirtschaftsbereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 08.09.2006 | 18.08.2013 | |
Ernst & Young AG | St. Gallen | <2004 | 07.09.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- See-Obst Beteiligungs AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1032391, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234548). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 6234548, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
See-Obst Beteiligungs AG, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 14, Publ. 3920244).
Firma neu:
See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Benno, von Appenzell, in Altnau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häni, Peter, von Rapperswil BE, in Uttwil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3920244, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
See-Obst AG, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Landesprodukte, insbesondere Tafelobst aus dem Einzugs- und Tätigkeitsgebiet der beteiligten Aktionäre kostengünstig einlagern und abpacken usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 13, Publ. 3540662).
Statutenänderung:
23.04.2007.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.03.2007 Aktiven von CHF 6'012'287.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'298'287.37 auf die Tobi Tafelobst AG (neu Tobi Seeobst AG), in Bischofszell (CH-440.3.005.886-6).
Gegenleistung:
1'714 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
See-Obst Beteiligungs AG.
Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor oder in vor- sowie nachgelagerten Wirtschaftsbereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Benno, von Appenzell, in Altnau, mit Einzelprokura [bisher: in Kesswil].