Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Raiffeisenbank Oberes Sarganserland Genossenschaft
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1916
Deletion from the commercial register
05.06.2015
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Sargans
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.5.002.788-7
UID/VAT
CHE-107.800.574
Sector
Operation of banks and credit institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte zu tätigen: Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen; Hypothekar- und Kreditgeschäft; die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft; sie kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | St. Gallen | 21.02.2008 | 04.06.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Raiffeisenbank Oberes Sarganserland
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Raiffeisenbank Oberes Sarganserland Genossenschaft
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2191023, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Oberes Sarganserland Genossenschaft, in Sargans, CHE-107.800.574, Genossenschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1663547).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Raiffeisenbank Mels Genossenschaft (neu:
Raiffeisenbank Sarganserland Genossenschaft), in Mels (CHE-105.804.584), über. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publication number: 1663547, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Oberes Sarganserland Genossenschaft, in Sargans, CHE-107.800.574, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493923).
Statutenänderung:
08.03.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].[Streichung des Eintrags infolge Wegfall der Nachschusspflicht.] [gestrichen: Haftung: Nachschusspflicht für Bilanzverluste bis zum Betrag von CHF 8'000.--].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jedes Mitglied hat wenigstens einen Anteilschein zu einem durch die Generalversammlung festzusetzenden Nennwert von mindestens CHF 200.-- und höchstens CHF 500.-- zu übernehmen.].
Publication number: 1493923, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Oberes Sarganserland Genossenschaft, in Sargans, CHE-107.800.574, Genossenschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1265337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Thomas, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Marcel, von Bürglen UR, in Bad Ragaz, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Guntli, Rafael, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäger, Stefan, von Pfäfers, in Murg (Quarten), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vetsch, Flurin, von Grabs, in Bad Ragaz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].