Reports for Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern
- Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern in Luzern is a Foundation from the sector «Operation of an pension fund». Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern is active.
- Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern was founded on 09.10.1942.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 19.09.2024.
- The organization Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern is registered under the UID CHE-109.646.189.
- Bruno H. Schurter Stiftung, Schurter AG, Schurter Group AG are registered at the same address.
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.10.1942
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.7.009.962-8
UID/VAT
CHE-109.646.189
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Durchführung der beruflichen Vorsorge für die in der Stiftungsurkunde näher bezeichneten Destinatäre; Möglichkeit der Finanzierung von Arbeitgeberbeiträgen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 05.05.2015 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
ATLAS Treuhand AG | Ebikon | 30.06.2006 | 04.05.2015 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006133199, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern, in Luzern, CHE-109.646.189, Stiftung (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2024, Publ. 1006068632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wey, Melanie, von Luzern, in Horw, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Brigitte, von Gondiswil, in Wettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitgebervertreter [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter oder mit der Geschäftsführerin].
Publication number: HR02-1006068632, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern, in Luzern, CHE-109.646.189, Stiftung (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005976099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Russi Schurter, Doris, von Andermatt, Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern (Arbeitgebervertreterin), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitgebervertreter;
Mahler, Samyra Martha (Arbeitnehmervertreterin), von Escholzmatt-Marbach, in Udligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitnehmervertreter;
Sigg, Ralph Erich (Arbeitgebervertreter), von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitgebervertreter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauener, Urs, von Meggen und Lauterbrunnen, in Adligenswil, Präsident des Stiftungsrates (Arbeitnehmervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitnehmervertreter [bisher: Lauener, Urs (Arbeitnehmervertreter), von Lauterbrunnen und Meggen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitnehmervertreter];
Studer, Brigitte, von Gondiswil, in Wettingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreterin), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter oder mit der Geschäftsführerin [bisher: Studer, Brigitte (Arbeitgebervertreterin), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter oder mit der Geschäftsführerin];
Zemp, Bruno, von Escholzmatt-Marbach, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates (Arbeitgebervertreter), mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit einem Arbeitgebervertreter.
Publication number: HR02-1005976099, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalvorsorgestiftung der Schurter AG, Luzern, in Luzern, CHE-109.646.189, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzgang, Christian (Arbeitgebervertreter), von Küssnacht (SZ), in Altdorf (UR), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Arbeitnehmervertrer oder mit der Geschäftsführerin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Brigitte (Arbeitgebervertreterin), von Gondiswil, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter oder mit der Geschäftsführerin [bisher: Studer, Brigitte, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter oder mit der Geschäftsführerin].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.